【史學●清代歷任臺北府淡水縣知縣】
本帖最後由 楊籍富 於 2013-3-21 22:11 編輯 <br /><br /><P align=center><STRONG><FONT size=5>【<FONT color=red>史學●清代歷任臺北府淡水縣知縣</FONT>】</FONT></STRONG></P> <P><STRONG>自光緒元年撤淡水同知,改設臺北府,轄下設有淡水縣、新竹縣、宜蘭縣,直至光緒二十一年(西元1895年)與日簽訂「馬關條約」,將台灣割讓給日本為止,清代共計有十六任臺北府淡水縣知縣。</STRONG></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>
<P><STRONG>1、傅德柯 光緒三年代理(1877)。
<P STRONG <></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>2、鄧宗堯 光緒五年三月二十四日分治設縣到署(1879/4/15),光緒六年七月二十六日以調省卸後撤任(1880/8/31)。
<P STRONG <></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>3、史映奎 光緒六年由嘉義知縣調署(1880)。
<P STRONG <></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>4、顧鎔 光緒七年在任(1881)。
<P STRONG <></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>5、沈(佚名) 光緒七年八月在任(1881/10)。
<P STRONG <></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>6、周志侃 光緒九年六月初六日代理新竹知縣(1883/7/9)。
<P STRONG <></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>7、張景祁 光緒十年正月初四日由武平知縣調任,四月十六日到任(1884/1/31)。
<P STRONG <></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>因病請假內渡 8、劉勳 署資料未記載,陞署臺北知府(1885)。
<P STRONG <></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>9、李嘉棠 光緒十一年由代理鳳山知縣調署(1885),光緒十二年調署彰化知縣(1886)。
<P STRONG <></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>10、張景祁 光緒十二年八月仍為本任淡水知縣,光緒十二年調任連江知縣(1886/9)。
<P STRONG <></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>11、汪興褘 光緒十二年十一月由本任晉江知縣調任(1886/12),光緒十四年十二年二十四日奉旨陞任基隆同知(1889/1/25)。
<P STRONG <></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>12、李淦 光緒十五年八月十三日到任署事(1889/9/7),光緒十六年十月十一日調署鳳山知縣(1890/11/22)。
<P STRONG <></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>13、葉意深 光緒十八年九月以前代理(1892/11),光緒十八年十二月調署新竹知縣(1893/2)。
<P STRONG <></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>14、翁秉鈞 光緒十八年代理(1892)。
<P STRONG <></P>
<P><BR>15、李淦 光緒二十一年五月初四日卸(1895/5/27)。 </P>
<P STRONG <></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>16、凌汝曾 光緒二十一年五月任(1895/6)</STRONG>
<P></P>
<P><STRONG></STRONG> </P><STRONG>引用:<A href="http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=24067" target=_blank>http://taiwanpedia.culture.tw/web/content?ID=24067</A></STRONG>
頁:
[1]